三月,春意渐浓;三月,阳光温暖宜人;三月,万物重获生机。在尽情享受春天、向着阳光生长的日子里,我们迎来了第114个“三八”国际妇女节,让我们向每一位女性致以节日的祝福!
一直以来,女性在社会的各个领域中担任着各种不同的角色。她们可能是女儿、母亲、朋友或妻子,但更重要的是,她们首先是自己,是可以不断发掘自身潜力而不被任何定义所限制的存在。随着女性自我认知的觉醒和独立意识的提升,越来越多的女性正在挣脱束缚,步入职场,在各个领域展现自己的价值。
在检验检测认证领域,女性的角色至关重要。在国内外检测行业上市企业中,有很多优秀的女性高管,她们凭借卓越的领导力、敏锐的洞察力和出色的管理能力,为企业和社会做出了巨大贡献。在此,我们向这些杰出的女性高管表示敬意,并祝愿她们在未来的事业中取得更加辉煌的成就。
在国际三八妇女节这个特殊的日子里,我要测网特别整理了国内外检测行业上市企业的高层领导,让我们一起领略她们的卓越风采,感受检测行业中女性所展现出的无穷魅力和强大实力,并向她们致以最崇高的敬意!
部分上市检测机构女高管名录
机构简称 | 姓名 | 学历 | 职务 |
华测检测 | 姜华 | 硕士 | 董事会秘书,副总裁 |
王皓 | 硕士 | 副总裁,财务负责人 | |
广电计量 | 赵倩 | 本科 | 董事 |
张晓莉 | 本科 | 监事 | |
钟桂芳 | 本科 | 职工监事 | |
李世华 | 大专 | 副总经理 | |
国检集团 | 陈璐 | 硕士 | 董事,总经理 |
尹美群 | 博士 | 独立董事 | |
杨京红 | 本科 | 监事会主席 | |
王健 | 硕士 | 监事 | |
刘婷婷 | 硕士 | 职工监事 | |
张庆华 | 硕士 | 副总经理 | |
谱尼测试 | 宋薇 | 硕士 | 董事长,董事 |
吴俊霞 | 大专 | 监事会主席 | |
孔媛 | 大专 | 监事 | |
乔臻 | 本科 | 职工监事 | |
钢研纳克 | 李晗 | 硕士 | 董事 |
金戈 | 硕士 | 监事会主席 | |
范英泽 | 硕士 | 职工监事 | |
苏交科 | 张汉玉 | 博士 | 独立董事 |
钟小萍 | 本科 | 监事 | |
建科股份 | 刘小玲 | 本科 | 董事,财务总监 |
何艳 | 博士 | 独立董事 | |
张菁燕 | 本科 | 监事会主席 | |
朱晔 | 本科 | 职工监事 | |
中国电研 | 王惠芳 | 硕士 | 监事会主席 |
练德慧 | 硕士 | 监事 | |
邱银秀 | 本科 | 职工监事 | |
上海建科 | 车燕萍 | 硕士 | 职工监事 |
常旺玲 | 硕士 | 董事会秘书 | |
江燕 | 硕士 | 副总裁 | |
中纺标 | 马咏梅 | 硕士 | 董事长,董事 |
牛艳花 | 本科 | 董事,董事会秘书,财务总监 | |
王玉萍 | 硕士 | 独立董事 | |
周冬君 | 硕士 | 监事会主席 | |
实朴检测 | 叶琰 | 硕士 | 董事长,董事,总经理 |
吴耀华 | 本科 | 董事 | |
司艳琼 | 本科 | 职工监事 | |
刘丽瑛 | 本科 | 副总经理 | |
黄山梅 | 本科 | 副总经理 | |
周慧清 | 本科 | 财务负责人 | |
国缆检测 | 车海辚 | 硕士 | 独立董事 |
张苑 | 本科 | 监事会主席 | |
丁薇霞 | 本科 | 副总经理 | |
于晶 | 本科 | 副总经理 | |
褚晓平 | 大专 | 财务总监 | |
开普检测 | 李亚萍 | 博士 | 董事,总经理 |
刘雪莲 | 本科 | 监事会主席 | |
宋霞 | 硕士 | 副总经理 | |
信测标准 | 张敏 | 博士 | 独立董事 |
林文婷 | 本科 | 职工监事 | |
黄光欣 | 硕士 | 财务总监 |
注:以上信息来源于企查查,如有遗漏之处敬请谅解,欢迎补充。
以上“女神”高管简历如下:
华测检测
姜华女士,中国国籍,无境外居留权,1976年生,硕士研究生学历。曾任职深圳报业集团深圳文博会公司副总兼中国文化产业网总监、深圳报业集团经济导报副总经理兼中国香港商报内管会副主任、深圳碳云智能有限公司政府事务及公共关系总监、深圳金溢科技股份有限公司副总裁兼董办主任、董秘办主任;桑达股份政府及公共事业部(深圳)总经理、点维文化高级副总裁。2023年1月加入华测检测认证集团股份有限公司。
王皓女士:中国国籍,1988年出生,中共党员,硕士研究生学历,无境外永久居留权。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部并购业务二部经理、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。现任浙江东晶电子股份有限公司董事长、总经理。
广电计量
赵倩女士,本科学历,高级会计师、注册会计师。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长,广州广电研究院有限公司董事、财务负责人,广州数据集团有限公司财务负责人,长沙金维信息技术有限公司董事。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理,广电计量检测集团股份有限公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。
张晓莉女士,中国国籍,1981年11月出生,本科学历。曾任义乌市人民检察院检察官,广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广电运通集团股份有限公司监事,广州无线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任,广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事会主席,广电计量检测集团股份有限公司、广州数据集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司监事。
钟桂芳女士,中国国籍,出生于1979年7月,本科学历。主要工作经历:曾任广电计量检测集团股份有限公司客服部经理、党支部书记、党总支副书记、党政办主任、党群办公室主任;2011年8月至今,任广电计量检测集团股份有限公司内刊主编;2017年12月至今,任广电计量检测集团股份有限公司党委委员;2020年11月至今任广电计量检测集团股份有限公司工会主席;2023年5月至今,任广电计量检测集团股份有限公司纪委书记。
李世华女士,中国国籍,出生于1976年7月,大专学历。曾任广电计量检测集团股份有限公司长沙业务部经理、华中区业务总监。2013年2月至今任广电计量检测(湖南)有限公司总经理,2019年12月至今任广电计量检测(湖南)有限公司董事长,2015年1月至今任广电计量检测集团股份有限公司副总经理。
国检集团
陈璐,女士,中国国籍,出生于1971年3月,硕士研究生,教授级高级工程师,无境外永久居留权,享受国务院特殊津贴。先后任中国建材总院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部长,国检集团技术质量部部长、主任助理、副总经理、纪委书记,中国建材总院科技发展部部长、副总工程师。2017年9月起任国检集团党委委员,2020年4月起任国检集团董事,2022年8月起任国检集团党委副书记,2023年4月起任国检集团总经理,兼任中国标准化协会副理事长。
尹美群女士,中国国籍,出生于1971年6月,会计学博士,大学教授,博士生导师,中国注册会计师,无境外永久居留权。曾于瑞典、芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学,主持国家级及省部级以上项目十余项。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计处长、商学院院长、教授,北京市奥组委住宿部区域经理,北京市第十五届人大代表,现任中国政法大学教授、商学院副院长,同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会理事、中国商业会计学会常务理事、中国管理会计专家委员会委员、第十四届北京市朝阳区政协委员等,兼任山东晨鸣纸业股份有限公司独立董事,国华集团控股有限公司独立董事。
杨京红女士,中国国籍,出生于1972年11月,本科学历,高级会计师,无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长、部长,2017年10月起任中国建材总院副总会计师,2020年12月起任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席,厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。
王健女士,中国国籍,出生于1972年4月,硕士研究生,教授级高级工程师,无境外永久居留权。先后任秦皇岛玻璃工业研究设计院电气室技术员、副主任、主任,秦皇岛玻璃工业研究设计院电气自动化工程公司经理,秦皇岛玻璃工业研究设计院党委委员、副总经理(副院长)。2020年6月起任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司执行董事、党委书记、总经理(院长)。兼任中国新型建材设计研究院有限公司董事,中国硅酸盐学会智能化与装备分会理事,秦皇岛中建材科技有限公司、秦皇岛秦海窑业有限公司执行董事。
刘婷婷女士,中国国籍,出生于1978年3月,硕士研究生学历,正高级工程师,无境外永久居留权。先后任国检集团第一检验认证院装饰板材部部长,第一检验认证院副院长,现任国检集团检验管理部部长。兼任建材行业建筑材料及构件环境条件与环境试验标准化技术委员会秘书长。
张庆华女士,中国国籍,出生于1976年12月,本科(研究生学位),教授级高级工程师,无境外永久居留权。先后任国检集团技术质量部部长、水泥检验认证院院长(国家水泥质量监督检验中心主任),2021年7月起任国检集团副总经理,2022年9月起任国检集团党委委员。兼任国检集团上海美诺福公司董事长,厦门艾思欧标准砂有限公司董事。同时兼任中国水泥协会标准和质量专业委员会秘书长,全国水泥标准化技术委员会国际合作部部长,全国标准样品技术委员会建材分委会副主任委员。
谱尼测试
宋薇女士,1968年8月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,研究员,现任谱尼测试集团股份有限公司董事长。宋薇女士1991年7月毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院工程技术系防化学工程专业,获得本科学历,获理学学士学位;2003年7月毕业于中国人民大学世界经济专业,获得硕士学位;2020年6月毕业于清华大学五道口金融学院,获得工商管理硕士学位。宋薇女士自1991年至1996年工作于军事医学科学院毒物药物研究所;1996年至2002年,工作于北京市理化分析测试中心;2002年至2010年,先后任谱尼中心、谱尼有限执行董事;2010年至今,任公司董事长。宋薇女士2016年11月入选“2017年度科技北京百名领军人才培养工程”,2018年入选国家中组部“国家高层次人才特殊支持计划领军人才(万人计划)”、“北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才”。2002年6月,宋薇女士及其他6名个人股东、社会法人股东北京理化测试技术公司以货币方式共同出资组建公司前身谱尼中心。谱尼中心设立后,宋薇女士担任执行董事,带领公司实现快速发展。2003年,谱尼中心取得开展第三方检测所需的CNAS及CMA资质;2004年,宋薇女士作为主要出资人参与公司增资,公司注册资本由10万元增加至50万元;2005年至2007年,谱尼中心先后获得中国质量认证中心(CQC)指定RoHS检测实验室资格、原农业部“三品一标”检测机构资质,并改制为谱尼有限;2010年11月,谱尼有限完成股份制改制,自2010年11月至今,宋薇女士担任公司董事长,充分履行了主持公司股东大会、召集和主持股东会的职责,并担任公司战略委员会委员,为公司重大决策及战略规划发挥了重要作用。
吴俊霞女士,1963年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任谱尼测试集团股份有限公司监事。吴俊霞女士2000年7月毕业于中国共产党北京市委员会党校经济管理专业,获得大专学历。吴俊霞女士自1980年10月至1994年3月就职于北京市官厅水库管理处财务科任出纳、会计、财务科长职务;1994年4月至2004年12月,就职于北京市第一水利工程处财务部任会计;2005年1月至2005年12月就职于天运通房地产开发有限公司财务部;2006年3月至今任谱尼测试集团股份有限公司财务部主管会计职务;2019年8月至今,任谱尼测试集团股份有限公司监事。
孔媛女士,1969年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。现任谱尼测试监事。孔媛女士1994年6月毕业于中共辽宁省委党校经济管理专业,获得大专学历。孔媛女士自1988年至2000年工作于朝阳市五交化公司,2000年至2003年工作于朝阳市北方机械设备厂,2005年5月至2010年11月先后工作于谱尼中心和谱尼有限会计职务;2010年12月至今,任谱尼测试集团股份有限公司监事。
乔臻女士,1982年7月出生,中国国籍,本科学历。2003年毕业于河北科技大学,化学与制药工程专业。2003年7月至2007年5月就职于秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司,品质管理部。2007年6月至今就职于谱尼测试集团股份有限公司,历任前台和财务部收入出纳高级主管。
钢研纳克
李晗女士,1972年10月生,中共党员,经济学硕士,正高级会计师。曾任职于酒泉钢铁公司、北京中冶仁和有限公司、原钢研总院财务部。历任中国钢研科技集团有限公司财务部副主任、党支部书记;中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、钢研纳克检测技术股份有限公司监事、监事会主席,北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席;现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任、兼任钢研投资有限公司监事、北京钢研大慧科技发展有限公司监事、钢研昊普科技有限公司监事。
金戈女士,1975年生,经济学硕士,国家注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室副科级审计员,中国钢研科技集团有限公司审计部高级主管、副主任、合规部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、钢研纳克检测技术股份有限公司监事、安泰科技股份有限公司监事、公司第六届监事会监事。
范英泽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,硕士研究生学历,工程师。历任钢研纳克检测技术股份有限公司综合办公室党务;2019年1月至今,任钢研纳克检测技术股份有限公司党委工作部党务主管。2020年6月至今,任钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会职工代表监事。
苏交科
张汉玉女士,1965年1月出生。中国人民大学哲学博士。现任深圳华菱德瑞股权投资基金管理公司副董事长,兼任苏交科集团股份有限公司独立董事。曾任首都经贸大学讲师、中国证监会处长、中国证券登记结算公司总经理助理、平安证券副总经理。
钟小萍女士,1970年1月出生,大学本科学历,经济学、理学双学士,会计师、高级国际财务管理师。曾任广州珠江实业集团有限公司财务部助理会计师、专业经理、高级专业经理、副总经理等职,现任广州珠江实业集团有限公司审计部总经理/监事会办公室主任、职工监事,广州珠江发展集团股份有限公司监事会主席。
建科股份
刘小玲,女,1973年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,群众,高级会计师职称、中国注册会计师。1993年7月至1996年5月担任中国包装物资常州有限公司会计;1996年5月至2003年3月担任常州兰德工程软件有限公司主办会计;2003年3月至2011年6月先后担任建科有限财务部长、财务总监;2011年6月至2020年1月担任建科股份董事、财务总监兼财务部长,2020年1月至今担任建科股份董事、财务总监。现兼任青山绿水(苏州)检验检测有限公司董事长、青山绿水(江苏)检验检测有限公司董事、青山绿水(南京)检验检测有限公司董事、青山绿水(南通)检验检测有限公司董事、青山绿水(连云港)检验检测有限公司董事、江苏正德环保科技有限公司董事、常安城市公共安全技术有限公司董事。
何艳女士,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,会计副教授。1998年8月至2001年3月,担任苏州大学工学院助教;2001年4月至今,先后担任苏州大学商学院会计系助教、讲师和副教授;现任苏州明志科技股份有限公司、苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事职务。
张菁燕女士,1966年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,九三学社社员,研究员级高级工程师。1988年7月至1997年9月担任航空工业总公司常州飞机制造厂乙炔填料工艺员、材料化学分析工程师;1997年9月至2001年2月担任常州国际学校教师;2001年6月至2003年8月担任建科所城北分所建筑材料检测工程师;2003年8月至2009年8月先后担任江苏尼高科技有限公司技术研发部经理、副总经理、总经理;2009年8月至2011年6月先后担任建科有限副总工程师兼研发部部长;2011年6月至2019年12月担任建科股份副总工程师兼研发部部长;2020年1月至2021年2月担任建科股份总工程师兼研发部部长;2021年3月至今担任建科股份总工程师;2018年5月3日至今担任建科股份监事会主席。现兼任常州绿玛特建筑科技有限公司执行董事兼总经理,江苏尼高科技有限公司、尼高科技宿迁有限公司、江苏鼎达建筑新技术有限公司、江苏融富聿禾资产管理有限公司、苏州高新区建设工程质量检测有限公司、苏州联建建设工程质量检测有限公司、青山绿水(江苏)检验检测有限公司、青山绿水(南通)检验检测有限公司、中维建研(江苏)设计有限公司、奥立国测(北京)科技有限公司、常州市广泽交通工程试验检测有限公司、江苏正德环保科技有限公司、常州市建设工程质量检验测试中心有限公司、虹德环保科技(上海)有限公司、上海润居工程检测咨询有限公司、国测计量(江苏)有限公司、奥立国测(盐城)检验检测有限公司、山东益源检验检测有限公司、中维碳禾(上海)技术有限公司监事。
朱晔女士,1986年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中共党员。2009年10月至2013年4月,在毕马威企业咨询(中国)有限公司从事审计工作,任审计员、审计经理。2013年5月至今,在常州市建筑科学研究院集团股份有限公司,任证券部部长;2022年4月至今,任集团合规服务中心副主任、主任;2022年8月至今,任证券事务代表。
中国电研
王惠芳女士,1971年12月出生,研究生学历,工商管理硕士。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部财务职员,上海华隆进出口有限公司财务总监,中国机电广告公司财务总监,中工国际工程股份有限公司财务总监,中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长。现任中国机械工业集团有限公司财务部部长,国机财务有限责任公司董事长及公司监事会主席。
练德慧女士,1974年9月出生,研究生学历,管理学硕士,高级会计师。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部职员、总经理助理,国机资产管理公司资产财务部总经理,国机资本控股有限公司资产财务部副部长、部长,兼国机(北京)投资基金管理有限责任公司财务总监。现任国机资本控股有限公司职工董事、财务资金部部长。
邱银秀女士,1982年5月出生,中共党员,2000年7月进入中国电器科学研究院股份有限公司工作,大学学历,助理工程师。现任中国电器科学研究院股份有限公司全资子公司广州擎天实业有限公司电气控制公司市场部秘书,中国电研职工监事、工会委员。
上海建科
车燕萍女士,1980年11月出生,汉族,上海交通大学项目管理领域工程专业在职研究生,工学硕士学位,正高级工程师,2003年7月参加工作,2015年加入中国共产党,上海建科集团股份有限公司下属全资子公司上海建科检验有限公司化学检测部经理、第二事业部副总经理,现任上海建科检验有限公司市场发展部经理。
常旺玲女士,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,上海财经大学毕业,硕士研究生,高级会计师。1996年7月至1997年9月担任深圳大华会计师事务所审计员;1997年9月至1998年2月担任添裕贸易有限责任公司财务部员工;1998年2月至2000年2月担任上海医药信息股份有限公司财务部财务主管;2000年2月至2004年6月担任建科研究院财务处员工;2004年6月至2006年1月担任建科院有限计划财务部员工;2006年1月至2020年11月历任建科有限公司计划财务部经理助理、副经理、经理;2020年11月至2021年12月担任上海建科资产财务部经理;2021年12月至今担任上海建科董事会秘书、资产财务部经理。
江燕女士,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,华东师范大学毕业,硕士研究生,教授级高级工程师,曾获得上海市科技进步奖二等奖、全国绿色建筑创新奖一等奖、华夏建设科学技术奖三等奖、世博科技先进个人、住房城乡建设部“十一五”科技创新先进个人、上海市三八红旗手、中国建设标准化年度人物等荣誉。1991年7月至2000年4月担任建科研究所、建科研究院新型建材研究院科研人员;2000年4月至2004年6月担任建科研究院、建科院有限科研处科研管理人员;2004年6月至2007年3月历任建科院有限、建科有限公司科技开发部副经理、经理;2007年3月至2009年2月历任建科有限公司总工程师办公室主任、科技开发部经理;2009年2月至2016年11月担任建科有限公司研发中心主任;2016年11月至2020年11月担任建科有限公司副总工程师、研发中心主任;2020年11月至2021年2月担任上海建科副总工程师、研发中心主任;2021年2月至2021年11月担任上海建科副总工程师、科技创新部主任;2021年11月起担任上海建科副总裁、科技创新部主任。
中纺标
马咏梅女士,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津纺织工学院(现天津工业大学)纺织工程专业,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1996年4月担任中国纺织科学研究院纤维基复合材料国家工程研究中心工程师,1998年3月至2015年6月,就职于东纶科技实业有限公司,历任该公司营销部工程师、技术部副部长、产品研发部部长、常务副总经理、董事、总经理、法定代表人职务。2015年6月至今,就职于中纺标检验认证股份有限公司,目前担任公司董事、总经理职务。
牛艳花女士,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年9月至2001年7月,就读于山西财经大学会计学专业,获学士学位;1999年9月至2001年7月,就读于山西财经大学经济法专业,获第二学位。2001年7月至2003年9月,就职于中国纺织科学研究院研究开发中心,任核算会计;2003年10月至2006年6月,就职于北京中纺优丝特种纤维科技有限公司,任会计主管;2006年7月至2015年1月,就职于北京中丽制机工程技术有限公司,历任核算会计、财务部副部长;2015年1月至2017年3月,任中纺标检验认证股份有限公司财务主管;2017年4月至今,任中纺标检验认证股份有限公司财务总监;2021年4月至今,任中纺标检验认证股份有限公司董事会秘书。
王玉萍女士,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历、教授级高级工程师。1983年8月至1995年1月,就职于中国纺织科学研究院机械厂,历任技术员、助理工程师;1995年1月至2005年2月,就职于北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司,历任市场部、管理部部长、工程师、高级工程师;2005年2月至2018年10月,就职于中国化学纤维工业协会,任秘书长、副会长;2018年10月至2020年2月,就职于中国纺织工业联合会,任科技发展部副主任;2020年2月至今,就职于江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司,任国家先进功能纤维创新中心主任、副董事长、教授级高级工程师;2022年1月至今,担任中纺标检验认证股份有限公司独立董事。
周冬君女士,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,研究生学历,高级会计师,2003年7月入职北京中京华会计师事务所,任审计助理;2006年7月入职北京中纺精业机电设备有限公司,任财务主管;目前担任中国纺织科学研究院有限公司财务部副主任(主持工作),具有丰富的专业知识和管理经验。
实朴检测
叶琰女士,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任轻工业环境保护研究所工程师、室主任,北京赛博莱博技术服务有限公司业务总监,上海实朴检测技术服务有限公司副总经理。现任实朴检测技术(上海)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
吴耀华女士,实朴检测实控人。1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任上海市樱花园幼儿园教师、教研组长、工会主席,上海实朴检测技术服务有限公司总经办主任。现任实朴检测技术(上海)股份有限公司董事。
司艳琼女士,中国国籍,1986年7月生,无境外永久居留权,本科学历。2017年10月加入实朴检测,历任子公司四川实朴人事主管、综合发展部负责人,2022年11月至今任实朴检测职工代表监事。
刘丽瑛女士,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任通标标准技术服务有限公司工程师、大客户专员,上海实朴检测技术服务有限公司副总经理。现任实朴检测技术(上海)股份有限公司副总经理。
黄山梅女士,中国国籍,1966年10月生,无境外永久居留权,本科学历。1996年8月至1998年9月任深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司化学部主任,1998年9月至2007年5月任镇泰(中国)工业有限公司质量部经理,2007年6月至2013年3月任通标标准技术服务有限公司广州分公司华南区高级经理,2013年3月至2019年12月任天祥质量技术服务有限公司中心化学实验室总经理,2020年1月加入实朴检测,现任实朴检测副总经理。
国缆检测
周慧清女士,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2015年3月至2022年12月任顶柱检测技术(上海)股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书,2023年1月至今任实朴检测技术(上海)股份有限公司财务经理。
车海辚女士,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士研究生学位,高级会计师。曾在上海电气(集团)股份有限公司下属上海汽轮机有限公司、上海电气环保集团、上海自动化仪表股份有限公司担任财务负责人等职务;曾就职于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司、上海新黄浦实业集团股份有限公司两家上市公司,担任副总裁、财务总监;曾就职于重庆协信控股(集团)有限公司担任首席财务官。2021年4月至今,任上海国缆检测股份有限公司独立董事。2022年8月加入绿盟科技集团股份有限公司。
张苑女士,1978年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月至2017年12月就职于上海电缆所,历任法务、审计、纪检等职务。2017年3月至10月借调上海市纪委驻市国资委党委纪检组,负责纪检调查工作。2017年11月至2018年7月,就职于中国太平洋保险(集团)股份有限公司,任纪检监察室高级经理。2018年7月至今,就职于上海电缆所,任审计法务部副部长。2019年6月至2020年12月,任国缆有限监事;2020年12月至今,任公司监事会主席。
丁薇霞女士,1971年6月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师职称。1993年7月至2001年8月,就职于上海电缆所仲巴赫服务中心,从事技术服务工作;2001年1月至2014年5月,就职于上海赛克力光电缆有限公司,任副总经理;2014年5月至2018年12月,就职于上海电缆所,任行政管理办公室主任(2018年兼任国缆有限副总经理);2019年1月,与国缆有限签订劳动合同,2019年1月至今,任上海国缆检测股份有限公司副总经理。
于晶女士,1973年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师职称。1995年7月至2015年12月就职于上海电缆研究所有限公司,历任项目工程师、试验室主任。2016年1月至2021年12月,历任架空线缆产品部部长、技术服务部部长;2022年1月至今,任市场副总监。
褚晓平女士,1970年7月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。1991年7月至1994年12月,就职于上海电缆所财务处,从事财务核算工作。1994年1月至2016年12月,就职于上海赛克力光电缆有限公司,任财务主管。2017年1月至2021年4月,任上海国缆检测股份有限公司财务部副部长。2021年4月至今,任上海国缆检测股份有限公司财务总监。
开普检测
李亚萍女士,1963年1月生,中国籍,致公党党员,无境外永久居留权,工学博士,第十二届、第十三届全国人大代表,许昌市第六届、第七届政协常务委员,享受国务院“政府特殊津贴”,教授级高级工程师。主要任职经历为:1984年7月-1986年9月,任洛阳工学院助教;1989年6月-1999年3月,任洛阳工学院讲师;2000年1月-2005年1月,任许昌开普电气研究院有限公司检测中心主任;2005年1月至今,任许昌开普检测研究院股份有限公司院长、总经理/董事。
刘雪莲女士,1977年12月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历。主要任职经历为:2003年9月-2007年4月,任许昌继电器研究所国家电网公司电化教育中心电力培训基地培训部培训主管;2007年5月-2010年3月,任许昌开普检测技术有限公司综合管理部综合管理员;2010年4月至今,任《电力系统保护与控制》杂志社品牌营销部社长助理兼品牌营销部主任;2022年12月至今,任许昌开普电气研究院有限公司工会委员会主席;2023年7月至今,任许昌开普电气研究院有限公司监事会主席。
宋霞女士:1975年7月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生,中级经济师。主要任职经历为:1998年9月-2002年6月,任许继电气员工;2002年6月-2005年1月,任许昌开普电气研究院有限公司检测中心部门主任;2005年1月至今,任许昌开普检测研究院股份有限公司部门主任、副院长、副总经理。
信测标准
张敏女士,中国国籍,无境外永久居留权。1978年生,博士研究生学历,光学工程专业。2004年8月至今就职于深圳大学,现任深圳大学物理与光电工程学院副教授,从事光电检测、光纤传感相关研究与教学工作。作为主要完成人承担了2项国家自然科学基金,1项广东省科技计划项目,3项广东省自然科学基金,主持1项广东省基础与应用基础研究专项,3项深圳市科技计划项目。已合作发表学术论文近90篇,获授权发明专利4项,授权实用新型专利16项,软件著作权登记6项。2019年3月起任公司独立董事,参与董事会决策工作。
林文婷女士,中国国籍,无永久境外居留权。1991年8月生,本科学历,广东海洋大学新闻学专业毕业。2014年6月至2017年2月就职于A.P。穆勒-马士基集团,2017年2月至2018年11月就职于深圳华汉基因生命科技有限公司,2018年11月至2021年7月就职于深圳经济特区社会工作学院,历任市场高级专员、市场推广主管、品牌宣传主管职位;2021年8月至今任深圳信测标准技术服务股份有限公司品牌建设部品牌建设主管,主要负责维护管理和传播推广公司品牌形象、企业文化及产品服务等工作。
黄光欣女士,中国国籍,无境外永久居留权。1974年生,经济学学士、管理学硕士。1996年9月至2001年9月就职于长沙LG曙光电子有限公司任企划主管、财务主管;2001年11月至2002年6月担任新美亚电子(深圳)有限公司财务主管;2002年6月至2004年2月担任深圳市彩虹创业投资集团有限公司财务经理;2004年2月至2017年4月在协同通信集团及其下属深圳子公司担任财务中心总经理、营销中心总经理;2017年4月至2022年5月担任深圳市凯立德科技股份有限公司财务总监;2022年7月加入公司,现任深圳信测标准技术服务股份有限公司财务总监。
药用复合膜异常毒性检测
塑性指数、耐火度检测
检测防割手套 ANSI
化验养发乳是否含有硝酸银?
评论